Vorsitzender |
Betriebsausschuss Wasserwerk | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 13.10.2004 | 20.10.2009 | von 13.10.2004 bis 20.10.2009 |
Stadtverordnete |
Bau- und Planungsausschuss | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 13.10.2004 | 20.10.2009 | von 13.10.2004 bis 20.10.2009 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 13.10.2004 | 20.10.2009 | von 13.10.2004 bis 20.10.2009 |
Rat | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 06.10.2004 | 20.10.2009 | von 06.10.2004 bis 20.10.2009 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 13.10.2004 | 20.10.2009 | von 13.10.2004 bis 20.10.2009 |
Wahlausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 12.09.2007 | 20.10.2009 | von 12.09.2007 bis 20.10.2009 |